Vertreter |
Haupt- und Finanzausschuss Heimbuchenthal | Gemeinde Heimbuchenthal | CSU/BV | CSU/BV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | 3. Bürgermeister | 3. Bürgermeister |
Fremdenverkehrs-, Kultur- u. Sozialausschuss Heimbuchenthal | Gemeinde Heimbuchenthal | CSU/BV | CSU/BV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | 3. Bürgermeister | 3. Bürgermeister |
Energie- und Umweltausschuss Heimbuchenthal | Gemeinde Heimbuchenthal | CSU/BV | CSU/BV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | |
Ausschussmitglieder |
Rechnungsprüfungsausschuss Heimbuchenthal | Gemeinde Heimbuchenthal | CSU/BV | CSU/BV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss Heimbuchenthal | Gemeinde Heimbuchenthal | CSU/BV | CSU/BV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | 3. Bürgermeister | 3. Bürgermeister |
Pedalwelt Heimbuchenthal | Gemeinde Heimbuchenthal | CSU/BV | CSU/BV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.09.2016 | 30.04.2020 | von 26.09.2016 bis 30.04.2020 | |
Bau-, Energie und Umweltausschuss Heimbuchenthal | Gemeinde Heimbuchenthal | CSU/BV | CSU/BV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | 3. Bürgermeister | 3. Bürgermeister |
Mitglieder Gemeinderat |
Gemeinderat Heimbuchenthal | Gemeinde Heimbuchenthal | CSU/BV | CSU/BV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | 3. Bürgermeister | 3. Bürgermeister |
Vertreter |
Gemeinsamer Ausschuss zur Wasserversorgung Oberes Elsavatal | Gemeinsamer Ausschuss zur Wasserversorgung Oberes Elsavatal | CSU/BV | CSU/BV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.10.2016 | | von 01.10.2016 | |
Gemeinschaftsversammlung Mespelbrunn | VG Mespelbrunn | CSU/BV | CSU/BV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |